Hanes ariannol DULWICH PREP LONDON
Rhif yr elusen: 1174356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.54m | £14.66m | £14.36m | £15.96m | £16.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.50m | £13.80m | £13.86m | £16.09m | £16.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £719.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.50k | £18.91k | £19.58k | £4.09k | £35.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.38k | £106.42k | £85.85k | £70.31k | £78.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.42m | £13.81m | £14.00m | £15.89m | £16.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.15k | £5.05k | £301 | £2.09k | £39.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £719.77k | £254.72k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.49m | £13.79m | £13.77m | £16.07m | £16.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.24k | £10.49k | £0 | £20.55k | £16.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.10k | £24.58k | £23.42k | £22.85k | £26.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £91.31k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.