Hanes ariannol HOPE FOR THE FUTURE

Rhif yr elusen: 1173547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £644.52k £961.12k £875.67k £813.48k £542.03k
Cyfanswm gwariant £390.93k £708.76k £987.30k £833.36k £556.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £639.06k £951.56k £24.92k £799.57k £499.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £14.00k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.33k £9.29k £836.40k £11.39k £37.93k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £127 £268 £347 £2.52k £4.92k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £377.53k £652.62k £949.97k £679.80k £456.29k
Gwariant - Ar godi arian £13.40k £56.15k £37.33k £26.05k £5.29k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £10.00k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £127.51k £95.29k