The Anabaptist Mennonite Network

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We seek to promote the understanding and practice of Mennonite and other Anabaptist beliefs and values. This is achieved through the provision of practical support and funding for Christian workers, like-minded organisations and community projects. Study bursaries and materials are also made available, and a network of Anabaptist groups in the UK is facilitated.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021760 ANABAPTIST NETWORK TRUST
- 15 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 227410 THE LONDON MENNONITE TRUST
- 29 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058376 WOOD GREEN MENNONITE CHURCH TRUST
- 17 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1142739 INCARNATE NETWORK
- 28 Tachwedd 2017: CIO registration
- THE MENNONITE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Stallard | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Carol Wert | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Rev Sian Murray Williams | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Paul Rothwell | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Rev Philip Warburton | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dumisani NCUBE | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||
Helen Roe | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £218.72k | £493.73k | £238.46k | £235.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £159.99k | £188.07k | £238.49k | £266.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Nov 2017 as amended on 30 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH BY PROMOTING THE UNDERSTANDING AND PRACTICE OF THE MENNONITE AND OTHER ANABAPTIST BELIEFS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE PROPAGATION OF THE GOSPEL AND THE PROVISION OF ACCOMMODATION AND RESOURCES INCLUDING FUNDING FOR CHRISTIAN WORKERS, ORGANISATIONS AND STUDENTS IN ORDER TO FACILITATE THE PROMOTION AND STUDY OF ANABAPTIST BELIEFS, VALUES AND PRACTICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lytchett House
13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
BH16 6FA
- Ffôn:
- 07564940858
- E-bost:
- manager@amnetwork.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window