WESTON PARK HOSPITAL DEVELOPMENT FUND LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity funds research and improves treatment and care for local people living with and after cancer. The Charity provides care and support for people affected by cancer, during and after treatment, through our information and support centre and outreach work. We also fund: (1)research into the causes of, and improved treatment for, cancer (2)cancer treatment services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,582,240
Roddion a chymynroddion | £2.31m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £127.38k | |
Buddsoddiadau | £146.05k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,204,344
Codi arian | £739.49k | |
Weithgareddau elusennol | £1.46m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £739.49k | |
Gwariant elusennol | £1.46m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £377.90k |
Pobl

30 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
144 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 01 Awst 1994: Cofrestrwyd
- WESTON PARK CANCER INFORMATION AND SUPPORT CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Grey MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|||||
David Malcolm Thurkettle | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|||||
Amy Rebecca Hallam | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Dr Satya V R Garikipati | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Louise Merriman | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Peter O'Connell | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Darrell Re | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Dr James Catto | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Melinda Schofield | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Timothy Brazier | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Nigel Beasley | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Rev David Bussue | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Steven Wragg | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £1.72m | £2.19m | £2.22m | £2.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59m | £1.78m | £1.69m | £2.47m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39m | £1.49m | £2.06m | £2.09m | £2.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.96k | £23.19k | £114.00k | £93.90k | £127.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.57k | £19.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.40k | £16.32k | £14.00k | £40.25k | £146.05k | |
|
Incwm - Arall | £77.76k | £169.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £831.46k | £730.30k | £604.00k | £511.01k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £1.19m | £1.09m | £1.77m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £649.69k | £591.40k | £606.00k | £704.87k | £739.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.80k | £44.06k | £81.00k | £64.44k | £69.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.11m | £372.31k | £159.00k | £830.18k | £361.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £39.74k | £47.12k | £32.00k | £109.27k | £123.23k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £436.26k | £528.34k | £531.00k | £463.21k | £489.25k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.33m | £4.86m | £4.66m | £4.56m | £4.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £466.53k | £1.69m | £961.00k | £1.17m | £1.22m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 FEBRUARY 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 04 OCTOBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 MAY 2018 as amended on 23 Feb 2022 as amended on 25 Feb 2025
Gwrthrychau elusennol
1.1.1 TO RELIEVE SICKNESS BY MAINTAINING, RESEARCHING INTO AND IMPROVING (WHETHER BY MAKING GRANTS OR OTHERWISE) ONCOLOGICAL TREATMENT OF PATIENTS AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE ATTENDING WESTON PARK HOSPITAL; 1.1.2 TO RELIEVE PERSONS WITH CANCER AND THEIR CARERS AND FAMILY BY THE PROVISION OF A COUNSELLING, ADVICE, INFORMATION AND SUPPORT SERVICE; AND 1.1.3 TO FURTHER THE CHARITABLE WORK OF THE LEAGUE OF FRIENDS OF WESTON PARK HOSPITAL GENERALLY AND IN FURTHERANCE OF THOSE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 01 Awst 1994 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTON PARK HOSP DEV FUND LTD
23 NORTHUMBERLAND ROAD
SHEFFIELD
S10 2TX
- Ffôn:
- 01145533330
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window