THE LIVEWELL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Livewell Foundation administers the charitable funds for services run by Livewell Southwest CIC. It also awards grants to support community projects and initiatives to help improve health and wellbeing, prevent ill health or reduce social isolation within Plymouth and South West Devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
- THE ILLUSTRIOUS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRIS WATTS | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Kay Sarah O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Amie Carr | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Oliver Jackman | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Christopher James Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Juliet Kamlesh Simmons | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Baines | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Rachel Jane Marshall | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Nakul Puri | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
JILL FRANCES DAVIES | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.06k | £198.09k | £115.07k | £112.56k | £119.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.42k | £248.03k | £51.53k | £124.72k | £284.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Mawrth 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 DEC 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO FURTHER ANY OTHER PURPOSE WHICH IS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES (PROVIDED THAT THE CHARITY MAY NOT FURTHER ANY PURPOSES WHICH ARE NOT ALSO EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF SCOTLAND OR NORTHERN IRELAND).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LOCAL CARE CENTRE
200 MOUNT GOULD ROAD
PLYMOUTH
PL4 7PY
- Ffôn:
- 01752434949
- E-bost:
- thelivewellfoundation@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window