Hanes ariannol UNIVERSITY OF YORK STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1173404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.39m £4.18m £5.77m £5.77m £5.73m
Cyfanswm gwariant £4.47m £3.83m £5.63m £5.93m £5.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £236.15k £516.62k £13.08k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.42m £1.83m £1.88m £2.16m £2.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.13m £719.65k £1.36m £1.34m £1.20m
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.60m £1.11m £2.51m £2.24m £2.28m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7.44k £3.79k £5.76k £27.16k £51.54k
Incwm - Arall £236.15k £516.62k £13.08k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.97m £2.57m £4.22m £4.48m £4.38m
Gwariant - Ar godi arian £1.50m £1.26m £1.40m £1.46m £1.23m
Gwariant - Llywodraethu £14.76k £14.68k £18.97k £18.95k £20.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0