TAVISTOCK HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THT runs a range of activities to inform the public about the heritage of the Tavistock area, including guided walks, lectures and open days. Our main project is the restoration and repurposing of the Tavistock Guildhall to create a new Visitor Interpretation Centre which will introduce visitors to the history of the town and the Cornwall & West Devon Mining Landscape World Heritage Site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £600 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GERALDINE PARLBY | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||
David Conn | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Sara Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Simon Crosbie | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
SIMON MATTHEW HIRST | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|
||||
ANDREW MAIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
COUNCILLOR PHILIP RICHARD SANDERS | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.34k | £38.55k | £44.22k | £93.08k | £21.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.48k | £19.99k | £88.33k | £116.39k | £22.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.53k | £21.93k | £27.32k | £63.68k | £600 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 FEB 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 JUN 2017 as amended on 17 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
Tavistock Heritage Trust will carry out for public benefit 1. The advancement of education in particular the history and heritage of the town of Tavistock a UNESCO World Heritage Town and the surrounding area, by providing exhibitions, walks, talks, courses, visits for schools and other learning activities. 2. Promotion and support for the preservation of archaeological and historic sites around and in the town of Tavistock by raising funds and increasing awareness of them and their significance and working alongside other likeminded organisations. 3. The provision of information and advice about local history, heritage and places of interest in and around the town of Tavistock and the UNESCO World Heritage Site through a volunteer led visitor information centre and gift shop in the town. 4. Provide information in relation to the history and heritage of the Town of Tavistock and the surrounding area by publishing books, films, audio recordings and other literature.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Guildhall
Guildhall Square
Abbey Place
TAVISTOCK
Devon
PL19 0FW
- Ffôn:
- 07887 534256
- E-bost:
- contact@heritageintavistock.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window