THE VIP - VIOLENCE INTERVENTION PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The VIP work with young people involved in gangs and serious youth violence, providing emotional and practical support. We aim to develop strong, trusting, therapeutic relationships with clients enabling difficult emotions to be discussed and processed leading to a better ability to contain ones emotions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,453 o 1 gontract(au) llywodraeth a £149,107 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Leslie | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Desiree Blamey | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Charmaine Goddard | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Alessandro Ferrari | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Osric Richards | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.86k | £260.71k | £305.76k | £480.76k | £421.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.55k | £205.60k | £302.92k | £425.93k | £467.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.90k | £97.97k | N/A | N/A | £21.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.55k | £126.32k | £88.50k | £257.13k | £149.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Medi 2024 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 30 Medi 2024 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 15 Hydref 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 15 Hydref 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Nov 2017 as amended on 31 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION OF HEALTH FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE INVOLVED IN, OR AT RISK OF INVOLVEMENT IN, SERIOUS YOUTH VIOLENCE THUS IMPROVING THEIR COMMUNITIES AND LIVES OF THEMSELVES AND OTHERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4
Hammersmith Broadway
LONDON
W6 7AL
- Ffôn:
- 07864855763
- E-bost:
- charlie@vip.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window