ymddiriedolwyr Thin Green Line Foundation UK
Rhif yr elusen: 1180365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander John Randall | Cadeirydd | 15 April 2021 |
|
|||||||||||
CHLOE BRADBROOKE | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||||||
Marianne Kettunen | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||||||||
Anne Felicity Varney | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||||||||
Gabriel Fava | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||||||
IAN MICHAEL REDMOND OBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||||||||
SEAN WILLMORE | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.