Ymddiriedolwyr THE MUSEUM OF DARTMOOR LIFE

Rhif yr elusen: 1173111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deborah Anne Pritchard Cadeirydd 19 May 2017
LEARN TO LIVE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jonathan Stanley Gilpin Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Karren Munn Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Laura Caroline Bird Ymddiriedolwr 31 October 2023
INSPIRATION CHURCH OF THE NATIONS OKEHAMPTON
Derbyniwyd: 29 diwrnod yn hwyr
GET CHANGED THEATRE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
SIMMONS HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
OKEHAMPTON STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Hutt Ymddiriedolwr 02 November 2022
FOR THE LOVE OF A RAILWAY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jo Rowse Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
Jenna Marie Spellane Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
RICHARD JENNINGS Ymddiriedolwr 19 May 2017
Dim ar gofnod
Janet Goffey Ymddiriedolwr 19 May 2017
OKEHAMPTON DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser