DOG BREEDING REFORM GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote humane behaviour towards animals by providing and supporting initiatives to improve dog welfare based on breeding and rearing practices. To inform the general public about irresponsible dog breeding in order to make them aware of the potential impact on their dogs' health and welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195705 DOG BREEDING REFORM GROUP (DBRG)
- 07 Rhagfyr 2017: Cofrestrwyd
- 04 Awst 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32k | £6.59k | £6.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.58k | £4.39k | £3.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 16 Mawrth 2020 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 NOV 2015 DATED 01 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING AND SUPPORTING INITIATIVES TO IMPROVE DOG WELFARE RELATED TO: A) GENETIC AND BREED RELATED HEALTH, BREEDING REARING AND SELLING PRACTICES; AND B) TO INFORM THE GENERAL PUBLIC ABOUT IRRESPONSIBLE DOG BREEDING IN ORDER TO MAKE THEM AWARE OF THE POTENTIAL IMPACT ON THEIR DOGS’ HEALTH AND WELFARE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window