ymddiriedolwyr MUSLIM AID
Rhif yr elusen: 1176462
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustafa Faruqi | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
David Skade | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
SYED TOHEL AHMED | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|||||
Tabetha Bhatti | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Raihan Alfaradhi | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
mohamed amjad mohamed saleem | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Dr Zaza Johnson Elsheikh | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Andleen Razzaq | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Faria Ali | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
MOHAMMED ABDUL AZIZ | Ymddiriedolwr | 29 December 2017 |
|
|
||||
Dr SARA PANTULIANO | Ymddiriedolwr | 29 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.