MANCHESTER TAMIL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of children and young people aged 4-18 through the provision of education in Tamil language and fine arts including singing and classical dance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2018: CIO registration
- Manchester Tamil school (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arumaithurai senthilkumaran | Cadeirydd | 20 September 2020 |
|
|
||||
Dr Rasiah Kugan | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
RECKEY COTILDA KEMANANTHAN | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
SUHARNA SUBRAMANIAM | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
Senathirajah Ariyaratnam | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
PREMA NAVANEETHARASA | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
Dr SANTHALINGAM JEGATHEESWARAN | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
SUPETHINI ARUMUHAM | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
VEERASINGAM KURALARASU | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
KOILRAJ MOSES | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.98k | £469 | £1.12k | £3.37k | £3.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.49k | £1.48k | £1.17k | £2.60k | £4.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 130 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 130 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED 4-18 THROUGH THE PROVISION OF EDUCATION IN TAMIL LANGUAGE AND FINE ARTS INCLUDING SINGING AND CLASSICAL DANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Darnley Street
MANCHESTER
M16 9NE
- Ffôn:
- 07876705023
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window