Hanes ariannol DORPIP

Rhif yr elusen: 1175876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 22/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.96k £118.00k £79.86k £223.30k £233.07k
Cyfanswm gwariant £38.99k £50.80k £87.66k £190.25k £225.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £27.41k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.00k N/A £27.77k