FOLIO SUTTON COLDFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOLIO Sutton Coldfield stands for Friends Of Libraries In Our Sutton Coldfield. We facilitate educational and community-engaging events and programmes supporting Sutton Coldfield library services to ensure that public libraries in the town do not just survive, but thrive at the heart of our community. Our activities are largely financed by grant-making bodies and fundraising
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2017: CIO registration
- FRIENDS OF LIBRARIES IN OUR SUTTON COLDFIELD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Shipway | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
John Farrell | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
ELIZABETH PARRY | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|||||
NORAH-ANN FLYNN | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
JENNIFER JANE WILKINSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.43k | £16.81k | £22.20k | £2.13k | £179 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.84k | £5.33k | £30.88k | £2.98k | £1.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA SERVED BY PUBLIC LIBRARIES WHICH ARE BASED IN THE CONSTITUENCY OF SUTTON COLDFIELD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR POLITICS, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) SUPPORTING AND PROMOTING THE CURRENT LIBRARY SERVICE IN SUTTON COLDFIELD; (B) FACILITATING EDUCATIONAL COURSES AND EVENTS IN LIBRARIES AND THROUGH LIBRARY OUTREACH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 GOLDIESLIE ROAD
SUTTON COLDFIELD
B73 5PQ
- Ffôn:
- 07776160697
- E-bost:
- info@foliosuttoncoldfield.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window