Hanes ariannol Solihull Moors Foundation

Rhif yr elusen: 1177282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.63k £184.80k £512.72k £734.11k £665.48k
Cyfanswm gwariant £1.76k £30.70k £706.91k £832.78k £725.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £153.73k £269.70k £198.54k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £541.25k £645.80k £557.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £94.24k £72.49k £103.26k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.30k £15.82k £4.62k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £696.91k £824.78k £719.12k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £10.00k £8.00k £6.00k