THE TERRY FARRELL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the knowledge and understanding of architecture and the built environment, creation of a study centre for architecture and built environment, creation of an archive to preserve and maintain public access to the work of Sir Terry Farrell and other leaders in the field of architecture and the built environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR TERRY FARRELL | Cadeirydd | 31 August 2017 |
|
|
||||
Amelia Molly Farrell-Earp | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
LUKE FARRELL | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Lady MEI XIN WANG FARRELL | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.76k | £9.12k | £387 | £101.53k | £125.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.78k | £109.12k | £200.38k | £201.18k | £200.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Ebrill 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Ebrill 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2017 as amended on 26 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PROMOTE CULTURE, HERITAGE AND EDUCATION THROUGH: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT; AND 3.1.2 THE ESTABLISHMENT OF : (A) A STUDY CENTRE FOR ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT; AND (B) AN ARCHIVE TO PRESERVE AND MAINTAIN AND PROVIDE PUBLIC ACCESS TO MATERIALS RELATING TO THE LIFE AND WORK OF SIR TERRY FARRELL CBE AND OTHER LEADERS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT INCLUDING PROFESSIONAL PAPERS, MODELS, DRAWINGS, PLANS, PHOTOGRAPHS AND OTHER ARTEFACTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Farrell London Llp
7 Hatton Street
LONDON
NW8 8PL
- Ffôn:
- 02072583433
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window