SAMARITANS EALING BRANCH

Rhif yr elusen: 1173588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Samaritans Ealing is a charity aimed at providing emotional support to anyone in emotional distress, struggling to cope, or at risk of suicide.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £76,776
Cyfanswm gwariant: £67,097

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ealing
  • Hammersmith And Fulham
  • Hounslow

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Hydref 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • EALING, HAMMERSMITH AND HOUNSLOW SAMARITANS (Enw gwaith)
  • THE EALING SAMARITANS (Enw gwaith)
  • THE SAMARITANS OF EALING (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dermot Peter Doughty Ymddiriedolwr 13 November 2023
THE VICTORIA LEAGUE FOR COMMONWEALTH FRIENDSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Joan Moon Ymddiriedolwr 28 June 2023
Dim ar gofnod
Luke Moores Ymddiriedolwr 22 May 2023
Dim ar gofnod
David Andrew Arch Ymddiriedolwr 15 November 2021
Dim ar gofnod
Sally Everson Ymddiriedolwr 12 April 2021
Dim ar gofnod
Roger Green Ymddiriedolwr 12 February 2018
Dim ar gofnod
Robert Jackson Ymddiriedolwr 12 February 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.84k £32.80k £74.75k £16.42k £76.78k
Cyfanswm gwariant £25.35k £27.57k £33.30k £30.41k £67.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Mai 2024 91 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 01 Mai 2024 91 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES AS AMENDED 17TH SEPTEMBER 1973, 22ND JANUARY 1986, 22ND APRIL 1998 AND 06 APRIL 2006. RULES AS AMENDED ON 30/04/2014 AS AMENDED ON 03 FEB 2016
Gwrthrychau elusennol
TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN EALING,HAMMERSMITH AND HOUNSLOW AND THE SURROUNDING AREA(BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE,REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS AND TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF THE SAMARITANS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF EALING AND SURROUNDING AREA
Hanes cofrestru
  • 02 Hydref 1979 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SAMARITANS
26 JUNCTION ROAD
LONDON
W5 4XL
Ffôn:
02085602345