SOUTHEND-ON-SEA SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1173715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable persons in Southend-on-Sea and the surrounding area as well as elsewhere who are experiencing feelings of distress or despair, including those who may be at risk of suicide, to receive confidential emotional support at any time of the day or night in order to improve their emotional health and to reduce the incidence of suicide. Contact is made by phone, SMS, Email and face-to-face.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £162,279
Cyfanswm gwariant: £156,480

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southend-on-sea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ebrill 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Sutton Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
Emer Marie Meadway Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
Rosa Garner Ymddiriedolwr 01 December 2024
Dim ar gofnod
Ray Michael Turner Ymddiriedolwr 08 January 2023
Dim ar gofnod
Deborah Constance Downs Ymddiriedolwr 08 January 2023
Dim ar gofnod
Caroline Jane Jennings Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Diane Julia Smith Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Ann Elizabeth Hawkins Ymddiriedolwr 23 November 2019
Dim ar gofnod
Judith Isabelle Bailey Ymddiriedolwr 03 January 2018
ROSCA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.52k £132.54k £177.64k £81.64k £162.28k
Cyfanswm gwariant £58.97k £52.92k £59.31k £98.71k £156.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.19k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 03 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 18 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES ADOPTED 02/03/1966 AS AMENDED ON 24/11/1979 AS AMENDED ON 14/03/1992 AS AMENDED ON 23/04/2007 AS AMENDED ON 06/04/2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN SOUTHEND ON SEA, ESSEX AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND 2. TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS.
Maes buddion
SOUTHEND ON SEA, ESSEX AND SURROUNDING AREA
Hanes cofrestru
  • 18 Ebrill 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 4
Beaumont Court
61-71 Victoria Avenue
SOUTHEND-ON-SEA
SS2 6EB
Ffôn:
07900 552015