THE VOICE OF DOMESTIC WORKERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention and relief of poverty among migrant domestic workers and their dependants living (temporarily or permanently) in the UK by providing or assisting in the provision of education, training, healthcare and legal advice; and To preserve and protect the physical and mental health of migrant domestic workers and their dependants living (temporarily or permanently) in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Hydref 2017: CIO registration
- J4DW (Enw gwaith)
- JUSTICE 4 DOMESTIC WORKERS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence wanga shivoga | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Grace J Nine | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
SALHATOL HUALLAM | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Marigold Balquen | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Matthew Reynolds | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Tassia Kobylinska | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Grace Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|||||
Mimi Jalmasco | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Zhe Jiang | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
Donald Walter Flynn | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|||||
Louise Shelley | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|||||
ZAIDA TEMPLANZA CENZON | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|
||||
GEORGINA VELASCO | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.39k | £139.46k | £112.66k | £130.33k | £228.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.98k | £104.24k | £99.38k | £144.01k | £167.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Oct 2017 as amended on 03 Aug 2020 as amended on 05 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: The prevention and relief of poverty among migrant domestic workers and their dependants living (temporarily or permanently) in the U.K. by means including but not limited to providing or assisting in the provision of education, training, healthcare and legal advice AND TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF MIGRANT DOMESTIC WORKERS AND THEIR DEPENDANTS LIVING (TEMPORARILY OR PERMANENTLY) IN THE UK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Voice of Domestic Workers
PO Box 70642
LONDON
E10 9FJ
- Ffôn:
- 07528705442
- Gwefan:
-
thevoiceofdomesticworkers.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window