THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITTON

Rhif yr elusen: 1176182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PCC exists to support the overall mission and ministry for the Church of England in the Parish, by the provision of services and church buildings and facilities as places of worship and in support of community activities such as concerts. Our churches are: St Michael, Aldbourne; St Michael, Axford; St Nicholas, Baydon; St Mary, Chilton Foliat; All Saints, Froxfield; and Holy Cross, Ramsbury.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £293,539
Cyfanswm gwariant: £277,375

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Rhagfyr 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WHITTON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Susan Elizabeth Hutton Cadeirydd 19 November 2020
THE EDWARD ROBERT POLE AND SIR FELIX JOHN CLEWETT POLE MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS RACHEL GOLDSMITH CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
SIDNEY GEORGE CHAMBERLAIN GOODWILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LANFEAR EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SYLVIA MATHER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Andrew William Rose Ymddiriedolwr 17 May 2023
MRS RACHEL GOLDSMITH CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Michael Ball Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Veronica Anne Bourne Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Joanna Margaret Hobart Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Peter Nicholas Chambers Ymddiriedolwr 21 October 2020
Dim ar gofnod
Robert John Beveridge Smart Ymddiriedolwr 21 October 2020
THE SYLVIA MATHER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Paul Trickey Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Krystyna Helena Hagerty Ymddiriedolwr 24 April 2017
MRS RACHEL GOLDSMITH CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
PENELOPE RUTH WILLIAMS Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
MRS JAN HEPPENSTALL Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
BRENDA WING SHIK WONG ROBINSON Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod
Dr DAVID CECIL ROBINSON Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
ELIZABETH ORCHARD Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
PETER CHARLES CAMFIELD Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £371.72k £238.35k £295.13k £245.19k £293.54k
Cyfanswm gwariant £353.42k £269.55k £290.75k £258.67k £277.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.20k £9.36k £750 £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Tachwedd 2020 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TEAM OFFICE - CHURCH ROOMS
BACK LANE
RAMSBURY
MARLBOROUGH
SN8 2QH
Ffôn:
01672520963