ALLERDALE DISABILITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Information service giving advice and support on any disability related issue to people with disabilities, their families and carers. A large proportion of the work involves assisting people to complete welfare benefit forms. Drop In Centre for physically disabled adults and their carers, providing social and learning opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 20 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- THE ALLERDALE ASSOCIATION FOR THE DISABLED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DAVID BROWN BSC, CPA | Cadeirydd |
|
||||||
Martin John Woodham | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Ann Mounsey | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Emma Corlett | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Margaret Carey | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
Konrad Joseph Henry Hansen | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
Anthony James Markley | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.65k | £62.08k | £56.30k | £99.09k | £91.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.89k | £50.89k | £62.21k | £86.56k | £77.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.43k | £40.63k | £25.96k | £22.22k | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 OCTOBER 1980 AS AMENDED 21 OCTOBER 1989 7 NOVEMBER 1992, 26 OCTOBER 1996, 16 MAY 1998, 12 MAY 2001 AND 11 NOVEMBER 2003 as amended on 25 May 2018 as amended on 25 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF DISABLED PEOPLE WITHIN ALLERDALE AND WEST COAST DISTRICT IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE AFOREGOING (1) TO CO-OPERATE WITH VOLUNTARY AND STATUTORY ORGANISATIONS IN ORDER TO CO-ORDINATE THEIR ACTIVITIES RELATING TO DISABLED PEOPLE (2) TO DISSEMINATE INFORMATION RELATING TO DISABLED PEOPLE.
Maes buddion
ALLERDALE AND WEST COAST DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moorclose Community Centre
Needham Drive
WORKINGTON
CA14 3SE
- Ffôn:
- 0190061912
- E-bost:
- people@adanet.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window