ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF YORK ART GALLERY
Rhif yr elusen: 510659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Charles Anthony Martindale | Cadeirydd | 14 April 2020 |
|
|||||
David Lamb | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Helena Cox | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
John Alan Roe | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|||||
Paul McLean | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Moira Fulton | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|||||
Benjamin Hilliam | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||
Dr Jeanne Nuechterlein | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Anne McLean | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Dr Ronald Wallace Clayton | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Susan Verena Smallpage | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Azizah Saidah Clayton | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.