MANY MINDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Many Minds works with individuals to engage with their creativity, improve confidence, self-esteem and build social skills and networks. We run weekly workshops in theatre making skills to devise and create high quality contemporary performance. Many Minds also delivers mentoring, training and consultancy using performance as a tool to improve wellbeing, increase understanding and reduce stigma.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Newman | Cadeirydd | 15 July 2019 |
|
|
||||
Malaika Florence Kegode | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Angelina McClelland | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Tabitha Rose Rodney | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
SANDY MASTERS | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.05k | £115.67k | £116.53k | £191.44k | £91.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.04k | £73.71k | £118.03k | £172.93k | £106.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.80k | £23.87k | £17.60k | £47.20k | £3.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE THE PRESERVATION OF GOOD MENTAL HEALTH AND THOSE AT RISK OF MENTAL HEALTH PROBLEMS FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH PARTICIPATION IN THE ARTS IN ORDER TO INCREASE AWARENESS, UNDERSTANDING AND REDUCE STIGMA OF MENTAL HEALTH TO THE WIDER PUBLIC THROUGH CREATIVE ACTIVITIES, PERFORMANCE AND PROFESSIONAL THEATRE PRODUCTIONS, TO IMPROVE ACCESS TO ARTS AND OTHER MAINSTREAM SERVICES FOR MENTAL HEALTH SERVICE USERS BY WORKING IN PARTNERSHIPS TO RAISE AWARENESS AND REDUCE BARRIERS TO ACCESS AND TO IMPROVE CONFIDENCE, SELF-ESTEEM, SOCIAL NETWORKS AND PROGRESSION IN TO EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT FOR MENTAL HEALTH SERVICE USERS AND THOSE AT RISK THROUGH INVOLVEMENT IN CREATIVE ACTIVITIES AND MENTORING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 CHELSEA PARK
BRISTOL
BS5 6AG
- Ffôn:
- 07843210272
- E-bost:
- info@many-minds.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window