THE TRIANGLE COMMUNITY METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious and community activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

31 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
Llywodraethu
- 31 Awst 2017: Cofrestrwyd
- THE TRIANGLE (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Kasema | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
Kevin Charles Durkin | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Jane Durkin | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Margaret Jane Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Flavio Gustavo Mazini | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Pauline Stott | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Susan Robb | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Patricia Anne Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Peter Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Ruth Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Don Astley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Brian Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Alan Jermyn | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
ALISON CRITCHLEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
ANN MASSEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
ESTELLE BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
JOHN BRIAN SMITH | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
FIONA Elizabeth GORTON | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
HEATHER LAYCOCK BA | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
Dr SUSAN MARTIN MB CHB | Ymddiriedolwr | 31 October 2014 |
|
|
||||
Anne Haslam | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|||||
SHEILA NELSON | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|||||
COLIN NELSON | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|||||
DAVID STUART WHITTLE BA Hons | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|||||
GLENNYS ASTLEY JP, BA | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
TREVOR MASSEY | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
JOYCE READ | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
STEVE MASLIVEC BSC | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
PETER HASLAM | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.70k | £56.17k | £99.19k | £126.48k | £133.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.62k | £104.97k | £127.62k | £120.90k | £146.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED ON UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF: (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Triangle Methodist Church
New Church Road
BOLTON
BL1 5QP
- Ffôn:
- 01204845917
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
thetrianglechurch.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window