PEMBROKE COLLEGE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 1177866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Pembroke House was founded in 1885 by students from Pembroke College Cambridge. It is based in Walworth, Southwark. We are home to a wide-range of activities for the local community and together with local residents, groups and organisations, we're building a Walworth in which people can connect, learn from one another, and work together towards a good society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Southwark

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • PEMBROKE COLLEGE MISSION (Enw gwaith)
  • PEMBROKE HOUSE (Enw gwaith)
  • PEMBROKE HOUSE WALWORTH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LORD SMITH Cadeirydd 26 January 2017
PEMBROKE COLLEGE CAMBRIDGE MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES AND JULIA HENRY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Di'Mario Downer Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Carol Anne Hustler Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Theophilia Shaw Ymddiriedolwr 10 September 2024
Dim ar gofnod
Professor Stephani Louise Hatch Ymddiriedolwr 15 November 2022
FOUNDATION FOR THE SOCIOLOGY OF HEALTH AND ILLNESS
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Ntiamoah Baffoe Ymddiriedolwr 15 November 2022
PEABODY COMMUNITY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
COUNCILLOR MICHAEL MITCHELL Ymddiriedolwr 09 April 2018
A PARTNER IN EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRINITY IN CAMBERWELL
Derbyniwyd: Ar amser
ROOTS AND SHOOTS
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN NEVIN Ymddiriedolwr 26 January 2017
PEMBROKE COLLEGE CAMBRIDGE MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
SCENE AND HEARD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Eleanor Mary Goodison Ymddiriedolwr 26 January 2017
WAVENEY FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
PEMBROKE COLLEGE CAMBRIDGE MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
Loraine Gelsthorpe Ymddiriedolwr 26 January 2017
PROBATION INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ISAAC NEWTON TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ANDREW WILLIAM MORRIS Ymddiriedolwr 26 January 2017
CAMBRIDGE EARLY MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JAMES GARDOM Ymddiriedolwr 26 January 2017
Dim ar gofnod
Dr TIMOTHY JOHN FORSE Ymddiriedolwr 26 January 2017
PEMBROKE COLLEGE CAMBRIDGE MISSION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.43m £903.19k £847.87k £963.18k £1.10m
Cyfanswm gwariant £691.42k £779.06k £857.77k £1.01m £928.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £6.30k N/A N/A £35.39k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £22.67k £162.43k £78.15k £252.43k £250.35k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.39m £417.13k £387.18k £380.42k £336.35k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £8.80k £17.32k £28.33k £17.86k £57.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £252.55k £420.79k £360.35k £490.00k £616.13k
Incwm - Gwaddolion £1.27m £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £48.52k £47.95k £72.01k £74.90k £85.14k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £617.73k £689.10k £730.30k £895.80k £822.45k
Gwariant - Ar godi arian £73.69k £89.96k £127.47k £112.88k £105.99k
Gwariant - Llywodraethu £0 £21.62k £7.25k £6.99k £18.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.23m £1.19m £1.20m £1.16m £1.15m
Buddsoddiadau tymor hir £1.48m £1.59m £1.63m £2.29m £2.31m
Cyfanswm asedau £374.97k £567.10k £630.86k £539.52k £670.50k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £89.87k £118.92k £211.12k £139.92k £99.68k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PEMBROKE HOUSE
80 TATUM STREET
LONDON
SE17 1QR
Ffôn:
02077033803