THE HARTLEPOOL HOSPICE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established in 1980 Alice House Hospice is an independent registered charity providing free specialist palliative care for adults diagnosed with severe and progressive life limiting illnesses. Registered as Hartlepool Hospice Ltd (known locally as Alice House Hospice and formerly Hartlepool & District Hospice), is a charity within England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,819,385
Roddion a chymynroddion | £1.29m | |
Weithgareddau elusennol | £1.44m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,523,241
Codi arian | £872.11k | |
Weithgareddau elusennol | £2.65m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,355,187 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £872.11k | |
Gwariant elusennol | £2.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £296.14k |
Pobl

120 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
162 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
- Hartlepool
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1148406 THE JO & MYA MEMORIAL FUND
- 19 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
- ALICE HOUSE HOSPICE (Enw gwaith)
- HARTLEPOOL AND DISTRICT HOSPICE (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND PRIESTMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clair Dunkerley | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Vikki Jackson Smith | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Peter Bowes | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Dr Angela Brown | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Dr James Druce | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
James Frederick Ainslie | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|||||
Clive Shotton | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
JOANNE REGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCIS MATTHEW GIBBON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LORNA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.60m | £3.71m | £3.82m | £3.85m | £3.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59m | £3.42m | £3.96m | £4.07m | £3.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.00k | £422.46k | £490.47k | £1.14m | £1.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £1.28m | £1.40m | £1.03m | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £974.89k | £666.53k | £978.73k | £1.10m | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.76m | £1.44m | £1.71m | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £274.76k | £108.20k | £166.51k | £62.40k | £267.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.89m | £2.82m | £2.86m | £3.10m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £693.43k | £603.89k | £1.10m | £972.19k | £872.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.38k | £8.60k | £9.30k | £10.30k | £10.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.30m | £3.38m | £3.31m | £3.13m | £2.97m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | |
|
Cyfanswm asedau | £594.88k | £1.04m | £993.92k | £721.12k | £983.19k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£7.69k | -£6.49k | -£1.83k | -£1.17k | -£546 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £816.05k | £1.06m | £1.08m | £843.40k | £652.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 OCTOBER 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE ASSOCIATION SHALL FORM TIME TO TIME THINK FIT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALICE HOUSE HOSPICE
ALICE HOUSE
WELLS AVENUE
HARTLEPOOL
TS24 9DA
- Ffôn:
- 01429855555
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window