THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITEHAWK

Rhif yr elusen: 1175527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

- Regular public worship open to all. - Pastoral work, including running Foodbank, recovery, debt advice and visiting the sick and the bereaved. - Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for youth, children as well as parents and toddlers. - Mission giving to other charities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £273,913
Cyfanswm gwariant: £361,131

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brighton And Hove

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST CUTHMAN'S WHITEHAWK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rachael Spiring Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Isabella Hart Ymddiriedolwr 23 March 2025
Dim ar gofnod
Archie Henderson Ymddiriedolwr 23 March 2025
Dim ar gofnod
Dr Audrey Gupta Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Rev Daniel Millest Ymddiriedolwr 02 September 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRIGHTON, ST PETER
Derbyniwyd: Ar amser
SPEAR BRIGHTON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
ST PAUL'S THEOLOGICAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Benedict Alexander Atkins Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Margaret Morling Ymddiriedolwr 15 April 2021
Dim ar gofnod
Luke Atkins Ymddiriedolwr 15 April 2021
Dim ar gofnod
LESLIE TAYLOR Ymddiriedolwr 27 April 2017
SPEAR BRIGHTON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £254.26k £285.85k £278.82k £256.63k £273.91k
Cyfanswm gwariant £178.88k £211.17k £241.63k £258.73k £361.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Cuthmans Church
Whitehawk Way
BRIGHTON
BN2 5HE
Ffôn:
01273 602899