Hanes ariannol LEATHERHEAD & DISTRICT LOCAL HISTORY SOCIETY CIO

Rhif yr elusen: 1175119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.61k £12.75k £9.69k £3.13k £12.93k
Cyfanswm gwariant £8.45k £10.88k £12.71k £17.47k £15.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £8.00k £4.67k N/A £1.88k