AMESBURY HISTORY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public by the establishment and maintenance of a museum and associated artefacts relating to the history of Amesbury and the surrounding area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,560 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Langhurst | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|||||
Rebecca Jane Laughlin | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Angelea Rosamund Bayliss | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Simon Harrod | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Jason DOIG | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
James Anthony Edward Johnston | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER KENWARD | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
CHRISTINA GANE | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.98k | £17.17k | £1.51k | £42 | £29.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.96k | £3.27k | £3.01k | £6.68k | £39.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.45k | N/A | N/A | £2.56k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MUSEUM AND ASSOCIATED ARTEFACTS RELATING TO THE HISTORY OF AMESBURY AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Amesbury History Centre
4 Church Street
AMESBURY
Wiltshire
SP4 7EU
- Ffôn:
- 07533749456
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window