SALISBURY REFORMED SEMINARY

Rhif yr elusen: 1176241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity advances the Christian religion for the public benefit by training and preparing ministers for reformed churches. Training is undertaken at Grove House in Salisbury and in the student's home church. Virtually all training at Grove House is provided by trustees who receive no fees for their services. It is therefore a Seminary for ministers provided by ministers.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £14,955
Cyfanswm gwariant: £9,520

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Rhagfyr 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev MALCOLM HUBERT WATTS Cadeirydd 11 December 2017
Dim ar gofnod
Rev John Thackway Ymddiriedolwr 11 December 2017
Dim ar gofnod
GEORGE ROLAND BURROWS Ymddiriedolwr 11 December 2017
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN HERITAGE TRUST UK
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD ALAN CLARKE Ymddiriedolwr 11 December 2017
THE TRINITARIAN BIBLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
BEACON PARK BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
CARE SRI LANKA
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DEWI WYN HIGHAM Ymddiriedolwr 11 December 2017
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TABERNACLE CARDIFF
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
Pooyan Mehrshahi Ymddiriedolwr 11 December 2017
THE BIBLE LEAGUE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PROVIDENCE BAPTIST CHAPEL, CHELTENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE PROTESTANT TRUTH SOCIETY (INC)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev NEIL VICTOR PFEIFFER Ymddiriedolwr 11 December 2017
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev DAVID WILLIAM KAY Ymddiriedolwr 11 December 2017
WHIDDON VALLEY EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JOHN MALCOLM SAUNDERS Ymddiriedolwr 11 December 2017
PROVIDENCE CHAPEL, CHICHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN WORSHIP PUBLISHING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher John Buss Ymddiriedolwr 11 December 2017
GRACE REFORMED BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £45.08k £15.01k £15.89k £10.62k £14.96k
Cyfanswm gwariant £11.69k £9.36k £11.31k £12.89k £9.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
89 Trelawney Road
Peverell
PLYMOUTH
PL3 4JY
Ffôn:
07762 183581
Gwefan:

salisburyseminary.org