ymddiriedolwyr MEETING POINT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 510908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Scott | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Tom Currie | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|||||
David Rolfe | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
Rev David Lavender | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|||||
RAEMONDE CATHERINE EVANS | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||
The Reverend Keith Leslie Osmund - Smith | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Councillor David George Wright | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.