ymddiriedolwyr CHRISTIAN RESPONSIBILITY IN PUBLIC AFFAIRS
Rhif yr elusen: 1177663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD GRIFFITHS OF FFORESTFACH | Cadeirydd | 10 May 1968 |
|
|||||
Rev John Lenton | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Anne Devlin | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|||||
RUTH MARIA KELLY | Ymddiriedolwr | 30 January 2016 |
|
|||||
STEWART WORTH NEWTON | Ymddiriedolwr | 18 April 2014 |
|
|||||
PHILIP KENNETH WOOD | Ymddiriedolwr | 05 March 2001 |
|
|||||
Professor LORD MCCOLL OF DULWICH CBE | Ymddiriedolwr | 24 May 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.