Hanes ariannol LAMBETH CIRCUIT METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1175488
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.56k | £270.80k | £2.89m | £395.30k | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.67k | £350.46k | £1.68m | £655.73k | £869.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £291.86k | N/A | £258.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £100.78k | N/A | £173.50k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.50m | N/A | £805.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £325.57k | N/A | £538.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.32m | N/A | £155.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.63k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £5.66k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £26.50k | N/A | £175.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.