ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH STONEHAM AND BASSETT
Rhif yr elusen: 1175931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SHEENA WILLIAMS | Cadeirydd | 10 February 2017 |
|
|||||
Leonie Veronica Hicks | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|||||
Susan Jane Beare | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Dr Helen Louise Carmichael | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Susan Bridget Logan | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Alexandra Babbage | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|||||
Robin Elizabeth Robson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Maria Kuzan | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Samantha Clare Jordan | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Roger Langley Baker | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Shaun Nigel Jordan | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Revd Canon Norman Boakes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Philip James Clarke | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
RODERICK GORDON ANDERSON | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
ANDREW CARMICHAEL | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
ALISON BALL | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
HAZEL MARY ANDERSON | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
ALAN LOGAN | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.