DAVID SCOTT'S COVENTRY JUBILEE COMMUNITY CARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assistance to the sick and needy in Coventry either by direct payment to indivduals or by the provision of medical equipment and services . Our aim is to provide this help within 48hrs of receiving the request.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 06 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- THE COVENTRY JUBILEE COMMUNITY CARE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR J A MCINTOSH | Cadeirydd | 12 March 1981 |
|
|||||||||||
Simon Sharpe | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|||||||||||
Kirstie Kelly | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||||||||
Mary Cantillon | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||||||
Dr Caroline Ann Rhodes | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.14k | £152.97k | £166.63k | £193.94k | £199.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.64k | £158.82k | £183.80k | £195.79k | £205.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06/01/1981 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/09/2013 AS AMENDED ON 29/10/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE SUPPLY OF EQUIPMENT TO AND FOR THE CARE OF THE SICK POOR WITHIN THE AREA OF BENEFIT EITHER BY DIREST PAYMENT TO INDIVIDUALS OR BY THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND SERVICES OR CONTRIUBTIONS FROM TIME TO TIME TO SUCH INDIVIDUALS OR CHARITABLE ORGANISATIONS AND FUNDS AS MAY IN THEIR DISCRETION BE CHOSEN BY THE TRUSTEES.
Maes buddion
CITY OF COVENTRY BOUNDARIES AT 1/9/1980 AND 10 MILES BEYOND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
105 ROUNCIL LANE
KENILWORTH
CV8 1FP
- Ffôn:
- 01926853044
- E-bost:
- alandalmac@aol.com
- Gwefan:
-
105RouncilLaneKenilworth.CV81FP
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window