ymddiriedolwyr ST BERNADETTE TRUST
Rhif yr elusen: 510981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Hill | Cadeirydd | 27 April 2019 |
|
|
||||
Tina Hastings | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
Liam Kennedy | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Becky O'Donnell | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Lucy Kennedy Miss | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
MRS PEGGY O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||
Paul O'Donnell FCA DipChA | Ymddiriedolwr | 03 March 1993 |
|
|
||||
JUNE VERA O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 12 March 1983 |
|
|
||||
Barry Dean | Ymddiriedolwr | 12 March 1983 |
|
|
||||
TRACEY-ANNE MCATAMNEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.