Ymddiriedolwyr THE YORK MYSTERY PLAYS SUPPORTERS TRUST
Rhif yr elusen: 1176113

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emily Hansen | Cadeirydd | 14 April 2025 |
|
|||||
Mark Comer | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Anna Briggs | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Tristan Heaven | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
PHILIP TURNER | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Janice Newton | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
SIMON TOMPSETT | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
David Denbigh | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.