Kwinella Diaspora Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We help young people especially but not exclusively through educational, recreational and sporting activities so as to develop their capabilities that they may grow to full maturity as individuals and members of society of those living in the UK. We promote social inclusion for the public benefit among migrants who are socially excluded on grounds of their ethnic origin, religion, believe.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Y Gambia
Llywodraethu
- 04 Mai 2018: CIO registration
- KWINELLA ASSOCIATION UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Mara | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
FATOU JAMMEH | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
KELUNTANG SANYANG | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
AMADOU SABALLY | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Nuha Ceesay | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51k | £1.25k | £1.66k | £1.59k | £2.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £910 | £1.56k | £2.48k | £350 | £819 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 08 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Awst 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 01 Awst 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 May 2018 as amended on 13 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF KWINELLA ASSOCIATION ARE 1. TO HELP YOUNG PEOPLE ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND SPORTING ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY OF THOSE LIVING IN THE UK. 2. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG MIGRANTS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEVE OR CREED OR THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING: A) ADVOCACY, INFORMATION AND ADVICE; B) EDUCATION AND TRAINING IN THE ENGLISH LANGUAGE AND SUPPORT WITH LITERACY AND NUMERACY; C) RECREATIONAL FACILITIES AND EVENTS INVOLVING THE LOCAL COMMUNITY 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY, CULTURE AND TRADITIONS OF GAMBIA BY ORGANISING EVENTS 4. TO RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP FOR PEOPLE IN THE COMMUNITY OF KWINELLA IN THE GAMBIA BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION (INCLUDING PHYSICAL EDUCATION), TRAINING AND HEALTHCARE PROJECTS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 GRAYRIGG CLOSE
LEEDS
LS15 0DF
- Ffôn:
- 07856072596
- E-bost:
- kwinellaassociation@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window