Hanes ariannol BRIXHAM BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1175103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £81.83k £72.94k £155.30k £130.25k £96.56k
Cyfanswm gwariant £89.43k £56.32k £84.83k £170.19k £126.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A