BOWLAND PENNINE MOUNTAIN RESCUE TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide efficient search and rescue services, primarily but not exclusively on mountains and fells, for the benefit of any person or persons in need of such services and also promote public safety in this subject by whatever charitable means the Executive Committee think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
- BOWLAND-PENNINE MOUNTAIN RESCUE TEAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Matthews | Cadeirydd | 21 October 2020 |
|
|||||
Graham Tagg | Ymddiriedolwr | 31 July 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Shanahan | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Lottie Robinson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robert Gilder | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
KEVIN HINDLE BEM | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Christine Bond | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
JAMES WILLOUGHBY | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
DAVID SUART | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
CLIVE SHELLEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||
CRISPIN MYERSCOUGH | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.75k | £60.33k | £248.66k | £76.90k | £296.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.44k | £85.02k | £92.19k | £121.58k | £104.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £11.00k | £5.00k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/10/1980 AS AMENDED ON 27/07/1988 AS AMENDED ON 19/04/1995 AS AMENDED ON 17/04/1996 AS AMENDED ON 09/04/1997 AS AMENDED ON 26/04/2006 AS AMENDED ON 16/04/2008 AS AMENDED ON 10/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE EFFICIENT MOUNTAIN SEARCH AND RESCUE SERVICES FOR THE BENEFIT OF ANY PERSON OR PERSONS IN NEED OF SUCH SERVICES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIT 3
AREA A
CREAMERY INDUSTRIAL ESTATE
KENLIS ROAD
BARNACRE
- Ffôn:
- 01995604999
- E-bost:
- secretary@bpmrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window