John Moores Painting Prize Trust

Rhif yr elusen: 511073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of an exhibition of contemporary painting or other visual art, currently every two years

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £45,640
Cyfanswm gwariant: £55,880

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl
  • Tsieina

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • JOHN MOORES EXHIBITIONS (Enw gwaith)
  • JOHN MOORES LIVERPOOL EXHIBITION (Enw gwaith)
  • THE JOHN MOORES LIVERPOOL EXHIBITION TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nadia Moores Ymddiriedolwr 16 February 2022
Dim ar gofnod
Sarah Pickstone Ymddiriedolwr 16 February 2022
Dim ar gofnod
Mark Power Ymddiriedolwr 25 July 2019
Dim ar gofnod
Lord John Grantchester Ymddiriedolwr 11 November 2015
Dim ar gofnod
Juan Cruz Ymddiriedolwr 06 February 2014
Dim ar gofnod
Professor LingMin Ymddiriedolwr 01 June 2013
Dim ar gofnod
LEWIS BIGGS OBE Ymddiriedolwr 31 January 2012
Dim ar gofnod
MARTIN AINSCOUGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOANNA LOUISE VAZQUEZ Ymddiriedolwr
THE JANATHA STUBBS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUNFLOWERS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BARNABY MOORES Ymddiriedolwr
PLAY AWAY (ESHTON GRANGE)
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MOORES FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.60k £96.70k £29.29k £33.77k £45.64k
Cyfanswm gwariant £94.35k £52.92k £37.93k £99.16k £55.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 08 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 08 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 24 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 24 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Suites C
D
E & F
14th floor
The Plaza
100 Old
Ffôn:
01512361494
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael