Snape Maltings

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objects are to promote and assist in the advancement of education in the arts and crafts and, for so long as Snape Maltings (Registered Charity: 261383) remains in existence and not be in liquidation or administration or receivership or have ceased to be a registered charity, to support its activities by providing financial assistance and the use of property and facilities to it.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
- Britten Pears Arts (Enw blaenorol)
- SNAPE MALTINGS ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
- The Benjamin Britten Foundation Limited (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Young | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Mawrth 2022 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ebrill 2021 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 MAY 2016 as amended on 20 Mar 2019 as amended on 06 Nov 2019 as amended on 14 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITYÆS OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS AND CRAFTS AND, IN PARTICULAR, FOR SO LONG AS SNAPE MALTINGS (REGISTERED CHARITY: 261383) SHALL REMAIN IN EXISTENCE, AND NOT BE IN LIQUIDATION OR ADMINISTRATION OR RECEIVERSHIP OR HAVE CEASED TO BE A REGISTERED CHARITY, TO SUPPORT ITS ACTIVITIES BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE AND THE USE OF PROPERTY AND FACILITIES TO IT. IN THE EVENT THAT IT CEASES TO BE PRACTICABLE TO SUPPORT SNAPE MALTINGS THEN TO ACT SO FAR AS POSSIBLE IN ACCORDANCE WITH THE OBJECTS OF SNAPE MALTINGS AS THEY EXIST IMMEDIATELY PRIOR TO SUCH EVENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SNAPE MALTINGS CONCERT HALL
SNAPE BRIDGE
SNAPE
SAXMUNDHAM
IP17 1SP
- Ffôn:
- 01728687103
- E-bost:
- enquiries@brittenpearsarts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window