THE VOLUNTARY SOLIDARITY FUND INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The VSF's mission is to provide an opportunity for the more fortunate in society to help those who are disadvantaged by contributing financially and by volunteering time. The VSF promotes existing charities and individual initiatives in developed countries which strive to bring marginalized individuals and families into society. Support is in the form of Board approved grants and/or loans.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JOSEF BONNICI | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Melchior Von Muraly | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Maria Jose Subiela Alvarez | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Msgr. Claudio Maria Celli | Ymddiriedolwr | 25 July 2021 |
|
|
||||
Jean Pierre Casey | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Lord Daniel Joseph Brennan | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|||||
MICHAEL PETER BRAY | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Count LORENZO ROSSI DI MONTELERA | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
PASCAL LUCIEN DUVAL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
MR DOMINGO BICKEL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.80k | £32.73k | £29.02k | £66.30k | £43.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.76k | £35.28k | £20.39k | £40.09k | £40.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Tachwedd 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Tachwedd 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Rhagfyr 2023 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FUND ARE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN NEED ANYWHERE IN THE WORLD, IRRESPECTIVE OF RACE, RELIGION OR GENDER, AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY DETERMINE, TO INCLUDE IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE FOLLOWING: (I) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, AND BY SUPPORTING ACTIONS AND PROGRAMS AIMED AT INTEGRATING AS WELL AS REINTEGRATING INTO SOCIETY THOSE WHO HAVE ALREADY BECOME SOCIALLY EXCLUDED; (II) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; (III) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING FOR PEOPLE WHO ARE, OR ARE IN DANGER OF BECOMING DEPRIVED OR SOCIALLY EXCLUDED; (IV) THE RELIEF OF THOSE IN NEED BECAUSE OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, POOR EDUCATION OR SKILLS ATTAINMENT, HOMELESSNESS OR POOR HOUSING, OR OTHER DISADVANTAGE; AND (SAVE FOR PURPOSES INCIDENTAL AND ANCILLARY TO THOSE OBJECTS, NO OTHER PURPOSES. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE, "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY. NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE FUND'S PROPERTY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FARRER & CO
65-66 LINCOLN'S INN FIELDS
LONDON
WC2A 3LH
- Ffôn:
- 07456273351
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window