Hanes ariannol RYEDALE CARERS' SUPPORT
Rhif yr elusen: 1175552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.61k | £244.33k | £241.90k | £255.00k | £211.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.74k | £237.91k | £211.84k | £215.98k | £227.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £137.27k | £181.34k | £125.55k | £99.30k | £124.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.59k | N/A | £27.65k | £31.20k | £58.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.