ymddiriedolwyr ELWORTH METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1175469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Roger Hunt | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|||||
Elspeth Tolmie | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
ALISON JANET BAILEY | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
JENNIFER ROSE BROAD | Ymddiriedolwr | 05 April 1985 |
|
|
||||
PATRICIA MARY JONES | Ymddiriedolwr | 03 July 1984 |
|
|||||
JEAN ELLERSHAW | Ymddiriedolwr | 01 January 1982 |
|
|||||
CATHERINE LEAH WILKINSON | Ymddiriedolwr | 03 March 1980 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.