ymddiriedolwyr ABRAHAM'S OASIS UK
Rhif yr elusen: 1176951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian David Kerr | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|||||
Joanna Catherine Edwards | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas John William Edwards | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Katrina Anne Kerr | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Rosemary Burke | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|||||
RUTH KENNEDY | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Dr PHILLIP RICE | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|||||
SUSAN SMALL | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.