Hanes ariannol SINGLETON SPACES

Rhif yr elusen: 1180577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £239.27k £221.48k £322.78k £335.11k £417.34k
Cyfanswm gwariant £255.01k £209.64k £288.44k £353.70k £410.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.40k £122.98k £38.07k £13.00k £1.00k