Ymddiriedolwyr FUTURE FIT - JUNIOR FIELD GUN

Rhif yr elusen: 1177870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David William Evans VR Ymddiriedolwr 30 March 2025
THE ROYAL MILITARY POLICE MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: 33 diwrnod yn hwyr
NAVAL FAMILIES FEDERATION
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Law Ymddiriedolwr 14 July 2023
Dim ar gofnod
Michael Deady Ymddiriedolwr 14 July 2023
Dim ar gofnod
Squadron Leader Francis Reis RAFAC Ymddiriedolwr 26 August 2020
Dim ar gofnod
Gary Stones Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Samantha Louise Morcumb Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
ROBERT HUNTER Ymddiriedolwr 09 April 2018
Dim ar gofnod
BRIAN KEITH O'HARA MBA, DMS Ymddiriedolwr 28 March 2018
Dim ar gofnod
DAVID BRIAN WORRALL Ymddiriedolwr 28 March 2018
Dim ar gofnod