ymddiriedolwyr OZANNE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1177849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Canon Rosie Harper | Cadeirydd | 31 October 2019 |
|
|||||||
Prof Sir Malcolm David Evans KCMG OBE | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Dilwar Hussain MBE | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||||
Rt Revd David Hamid | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|||||||
HILARY ANN LOWE | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|||||||
Joy Madeiros | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||||
Philip Christopher Baldwin | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.